序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴守华 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴守华
|
|
2 |
吴翠翠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-10-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴翠翠
|
吴翠翠
|
2 | 2015-10-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴守华
|
吴守华
|
3 | 2015-10-21 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2015-10-21 | 出资比例变更 |
仝卓;吴守华;
|
吴守华;
|
5 | 2015-10-21 | 监事备案 |
吴翠翠
|
吴翠翠
|
6 | 2015-10-21 | 投资人(股权)变更 |
仝卓 出资 60万; [退出]吴守华 出资 40万;
|
吴守华 出资 100( + 150% )万人民币;
|
7 | 2015-10-21 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
仝卓; [退出]吴守华;
|
吴守华;
|
8 | 2015-10-21 | 财务负责人 |
|
郭崇
|
9 | 2015-10-21 | 章程备案 |
无
|
2015-10-20一人有限公司新章程
|
10 | 2015-10-21 | 经营期限(营业期限)变更 |
2002年7月4日 至 2015年6月14日
|
2002年7月4日 至 2062年10月20日
|