序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 许燕力 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许燕力
|
|
2 |
祝嫣妮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-15 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2019-05-15 | 章程备案 |
无
|
2019-04-18变更股东、公司类型。
|
3 | 2019-05-15 | 投资人(股权)变更 |
高策 出资 40万人民币; [退出]许燕力 出资 60万人民币;
|
许燕力 出资 100( + 66.66667% )万人民币;
|
4 | 2019-04-09 | 章程备案 |
无
|
2019-03-29变更股东、执行董事、经理、法定代表人、监事、公司类型、联络员、财务负责人
|
5 | 2019-04-09 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2019-04-09 | 财务负责人 |
梁艳 ***
|
蔡忠福 ***
|
7 | 2019-04-09 | 联络员备案 |
高策 *** 备案手机:***
|
许燕力 *** 备案手机:***
|
8 | 2019-04-09 | 法定代表人变更 |
高策
|
许燕力
|
9 | 2019-04-09 | 投资人(股权)变更 |
高策 出资 100万人民币;
|
高策 出资 40( - 60% )万人民币;许燕力 出资 60万人民币; [新增]
|
10 | 2019-04-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高利国 [退出]
|
祝嫣妮 [新增]
|