序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张雪伟 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 邓阿涛 | 40% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邓阿涛
|
|
2 |
张雪伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-22 | 投资人(股权)变更 |
邓阿涛 出资 200万人民币;侯子娟 出资 300万人民币; [退出]
|
邓阿涛 出资 200万人民币;张雪伟 出资 300万人民币; [新增]
|
2 | 2020-10-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
侯子娟 [退出]
|
张雪伟 [新增]
|
3 | 2020-10-22 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-10-22股东。
|
4 | 2018-03-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张磊 [退出]
|
邓阿涛 [新增]
|
5 | 2018-03-19 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-03-15法人、股东
|
6 | 2018-03-19 | 财务负责人 |
张磊 ***
|
邓阿涛 ***
|
7 | 2018-03-19 | 投资人(股权)变更 |
张磊 出资 200万人民币; [退出]侯子娟 出资 300万人民币;
|
邓阿涛 出资 200万人民币; [新增]侯子娟 出资 300万人民币;
|
8 | 2018-03-19 | 联络员备案 |
张磊 *** 备案手机:***
|
邓阿涛 *** 备案手机:***
|
9 | 2018-03-19 | 法定代表人变更 |
张磊
|
邓阿涛
|
10 | 2017-11-06 | 财务负责人 |
|
张磊
|