序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邢立国 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邢立国
|
|
2 |
王云龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-19 | 法定代表人变更 |
焦艳芬
|
邢立国
|
2 | 2022-07-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
焦艳芬 [退出]
|
邢立国 [新增]
|
3 | 2022-07-19 | 联络员备案 |
焦艳芬 *** 备案手机:***
|
邢立国 *** 备案手机:***
|
4 | 2022-07-19 | 投资人(股权)变更 |
焦艳芬 出资 10万人民币; [退出]
|
邢立国 出资 10万人民币; [新增]
|
5 | 2022-07-19 | 章程备案 |
无
|
2022-07-13股东
|
6 | 2021-02-19 | 经营期限 |
2011年7月28日 至 2021年7月28日
|
2011年7月28日 至 长期
|
7 | 2021-02-19 | 联络员备案 |
宋华磊 *** 备案手机:***
|
焦艳芬 *** 备案手机:***
|
8 | 2021-02-19 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2021-02-19 | 投资人(股权)变更 |
宋华磊 出资 1万人民币; [退出]韩永福 出资 9万人民币; [退出]
|
焦艳芬 出资 10万人民币; [新增]
|
10 | 2021-02-19 | 章程备案 |
无
|
2021-01-20股东、公司类型、经营期限
|