序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李传海 | 80% | 80.0万人民币 |
2 | 牛冰清 | 20% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李传海
|
|
2 |
牛冰清
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-10 | 章程备案 |
章程
|
章程
|
2 | 2019-10-10 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|
3 | 2019-10-10 | 股东备案 |
夏秋虎,监事; [退出]张金花,执行董事,经理 [退出]
|
李传海,执行董事; [新增]李传海,经理; [新增]牛冰清,监事 [新增]
|
4 | 2019-10-10 | 法定代表人变更 |
张金花
|
李传海
|
5 | 2019-04-03 | 住所/经营场所 |
东莞市虎门镇永安路13-17号悦伴服装批****市场第5F1街26卡铺位
|
广东省东莞市虎门镇瓦管围新区路一巷11号802房
|
6 | 2019-04-03 | 章程备案 |
章程
|
章程
|
7 | 2019-03-18 | 法定代表人变更 |
唐小勇
|
张金花
|
8 | 2019-03-18 | 章程备案 |
章程
|
章程
|
9 | 2019-03-18 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|
10 | 2018-01-23 | 法定代表人变更 |
朱明胜
|
唐小勇
|