序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴小蕾 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴小蕾
|
|
2 |
张金玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-18 | 投资人(股权)变更 |
刘红伟 出资 10万人民币; [退出]
|
吴小蕾 出资 10万人民币; [新增]
|
2 | 2019-04-18 | 联络员备案 |
张新伟 *** 备案手机:***
|
吴小蕾 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-04-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘红伟 [退出]
|
张金玲 [新增]
|
4 | 2019-04-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张金玲 [退出]
|
吴小蕾 [新增]
|
5 | 2019-04-18 | 法定代表人变更 |
张金玲
|
吴小蕾
|
6 | 2019-04-18 | 章程修正案备案 |
无
|
|
7 | 2019-03-27 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-03-19变更经营期限
|
8 | 2019-03-27 | 经营期限 |
2009年4月3日 至 2019年4月2日
|
2009年4月3日 至 长期
|
9 | 2018-05-04 | 地址变更 |
保定市高开区祥园路移动小区2号楼底商66-6号
|
河北省保定市莲池区保定市瑞祥大街699号门脸新一代C区1号综合楼1号底商
|
10 | 2017-04-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑文静 [退出]
|
刘红伟 [新增]
|