序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘玉峰 | 15万人民币 | |
2 | 吕建红 | 145万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘玉峰
|
|
2 |
吕建红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-11 | 投资人(股权)变更 |
刘玉峰 出资 135万人民币;吕建红 出资 150万人民币;牛春恒 出资 15万人民币; [退出]
|
刘玉峰 出资 150( + 11.11111% )万人民币;吕建红 出资 150万人民币;
|
2 | 2022-01-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
牛春恒 [退出]
|
刘玉峰 [新增]
|
3 | 2022-01-11 | 经营期限 |
2003年1月14日 至 2033年3月15日
|
2003年1月14日 至 长期
|
4 | 2022-01-11 | 法定代表人变更 |
牛春恒
|
刘玉峰
|
5 | 2021-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘玉峰 [退出]
|
牛春恒 [新增]
|
6 | 2021-07-29 | 法定代表人变更 |
刘玉峰
|
牛春恒
|
7 | 2021-07-28 | 投资人(股权)变更 |
刘玉峰 出资 270万人民币;吕建红 出资 30万人民币;
|
刘玉峰 出资 135( - 50% )万人民币;吕建红 出资 150( + 400% )万人民币;牛春恒 出资 15万人民币; [新增]
|
8 | 2021-07-28 | 地址变更 |
安国市东方药城药兴路172号
|
安国市河西村西侧
|
9 | 2020-07-21 | 法定代表人变更 |
刘玉峰
|
刘玉峰
|
10 | 2020-07-21 | 投资人(股权)变更 |
刘玉峰 出资 270万人民币;吕建红 出资 30万人民币;
|
刘玉峰 出资 270万人民币;吕建红 出资 30万人民币;
|