序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙新怀 | 53.33334% | 64万人民币 |
2 | 赵严军 | 43.33333% | 52万人民币 |
3 | 张彬超 | 2.5% | 3万人民币 |
4 | 孙毅飞 | 0.83333% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵严军
|
|
2 |
孙毅飞
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
保定市北方电力****展有限公司驻承办事处
|
孙五一 | 2003-05-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-13 | 联络员备案 |
备案手机:
|
赵严军 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-08-13 | 经营期限 |
1996年6月28日 至 2025年6月27日
|
1996年6月28日 至 长期
|
3 | 2020-08-13 | 地址变更 |
保定市风帆路495号
|
保定市风帆路509号
|
4 | 2020-08-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵严军
|
赵严军
|
5 | 2020-08-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
康红梅 [退出]杜文建 [退出]徐璞 [退出]孙新怀 [退出]张彬超 [退出]梁力刚 [退出]
|
赵严军 [新增]
|
6 | 2020-08-13 | 投资人(股权)变更 |
孙明伟 出资 3万人民币; [退出]胡永全 出资 3万人民币; [退出]陈风岭 出资 2万人民币; [退出]杜文建 出资 2万人民币; [退出]范莉梅 出资 1万人民币; [退出]边文娟 出资 1万人民币; [退出]阎素艳 出资 2万人民币; [退出]高星 出资 1万人民币; [退出]徐璞 出资 3万人民币; [退出]康红梅 出资 5万人民币; [退出]史彦芳 出资 1万人民币; [退出]李红丽 出资 1万人民币; [退出]刘丽娟 出资 1万人民币; [退出]王克 出资 1万人民币; [退出]刘昆伦 出资 3万人民币; [退出]李宏川 出资 10万人民币; [退出]梁学会 出资 2万人民币; [退出]冯会心 出资 1万人民币; [退出]李永维 出资 1万人民币; [退出]秦洪顺 出资 1万人民币; [退出]张彬超 出资 3万人民币;李辉 出资 1万人民币; [退出]田金山 出资 1万人民币; [退出]李巧斋 出资 1万人民币; [退出]王金雷 出资 1万人民币; [退出]孙新怀 出资 46万人民币;赵严军 出资 10万人民币;尤学武 出资 2万人民币; [退出]邓国君 出资 2万人民币; [退出]刘桂英 出资 1万人民币; [退出]王道弟 出资 1万人民币; [退出]梁力刚 出资 5万人民币; [退出]孙毅飞 出资 1万人民币;
|
张彬超 出资 3万人民币;孙新怀 出资 64( + 39.13043% )万人民币;赵严军 出资 52( + 420% )万人民币;孙毅飞 出资 1万人民币;
|
7 | 2020-08-13 | 财务负责人 |
|
张彬超 ***
|
8 | 2020-08-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓国君 [退出]梁学会 [退出]要海军 [退出]
|
孙毅飞 [新增]
|
9 | 2020-08-13 | 法定代表人变更 |
孙新怀
|
赵严军
|
10 | 2014-09-15 | 投资人(股权)变更 |
孙明伟;胡永全;陈风岭;杜文建;范莉梅;边文娟;阎素艳;高星;徐璞;康红梅;史彦芳;柳秀云; [退出]李红丽;刘丽娟;王克;刘昆伦;李宏川;梁学会;冯会心;李永维;秦洪顺;张彬超;李辉;田金山;李巧斋;王金雷;孙新怀;赵严军;尤学武;邓国君;刘桂英;王道弟;梁力刚;
|
孙明伟;胡永全;陈风岭;杜文建;范莉梅;边文娟;阎素艳;高星;徐璞;康红梅;史彦芳;李红丽;刘丽娟;王克;刘昆伦;李宏川;梁学会;冯会心;李永维;秦洪顺;张彬超;李辉;田金山;李巧斋;王金雷;孙新怀;赵严军;尤学武;邓国君;刘桂英;王道弟;梁力刚;孙毅飞; [新增]
|