序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-26 | 经营范围变更 |
经营中西餐饮、制作各式餐厅食品和冷热饮料、酒类零售、食品销售,图书、报刊、电子出版物的批****兼零售,预付卡销售,出售相关促销产品;纺织、服装及日用百货、文化体育用品及器材、机械设备、五金交电及电子产品、化妆品、宠物用品、花卉苗木的批****兼零售并提供相关配套服务,家具用品、日用品的租赁、批****兼零售并提供相关配套服务,提供与餐饮相关的配套服务及外送服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
餐饮服务;外卖递送服务;食品经营;酒类经营;食用农产品零售;出版物批****;出版物零售;图书出租;单用途商业预付卡代销售;包装服务;服装服饰零售;针纺织品销售;日用百货销售;日用杂品销售;日用品销售;日用品出租;蓄电池租赁;文化用品设备出租;体育用品及器材零售;电子产品销售;化妆品零售;宠物食品及用品零售;礼品花卉销售;玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;食品互联网销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);家用电器销售;日用家电零售;文具用品零售;旅客票务代理;票务代理服务。不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2021-07-26 | 负责人变更 |
陆崇 [退出]
|
赵荣 [新增]
|
3 | 2021-07-26 | 经营期限(营业期限)变更 |
2011年7月29日 至 2024年1月23日
|
2011年7月29日 至 2034年1月23日
|
4 | 2020-04-30 | 经营范围变更 |
经营中西餐饮、制作各式餐厅食品和冷热饮料、酒类零售、食品销售,图书、报刊、电子出版物的批****兼零售,预付卡销售,出售相关促销产品;纺织、服装及日用百货、文化体育用品及器材、机械设备、五金交电及电子产品、化妆品、宠物用品、花卉苗木的批****兼零售并提供相关配套服务,家具用品、日用品的租赁、批****兼零售并提供相关配套服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
经营中西餐饮、制作各式餐厅食品和冷热饮料、酒类零售、食品销售,图书、报刊、电子出版物的批****兼零售,预付卡销售,出售相关促销产品;纺织、服装及日用百货、文化体育用品及器材、机械设备、五金交电及电子产品、化妆品、宠物用品、花卉苗木的批****兼零售并提供相关配套服务,家具用品、日用品的租赁、批****兼零售并提供相关配套服务,提供与餐饮相关的配套服务及外送服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
5 | 2020-04-30 | 联络员备案 |
王涵 *** 备案手机:***
|
李方方 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-08-08 | 经营范围变更 |
经营中西餐饮、制作各式餐厅食品和冷热饮料、酒类零售;预包装食品,图书、报刊、电子出版物的批****兼零售,预付卡销售,出售相关促销产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
经营中西餐饮、制作各式餐厅食品和冷热饮料、酒类零售、食品销售,图书、报刊、电子出版物的批****兼零售,预付卡销售,出售相关促销产品;纺织、服装及日用百货、文化体育用品及器材、机械设备、五金交电及电子产品、化妆品、宠物用品、花卉苗木的批****兼零售并提供相关配套服务,家具用品、日用品的租赁、批****兼零售并提供相关配套服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
7 | 2017-02-14 | 经营范围变更 |
经营中西餐饮、制作各式餐厅食品和冷热饮料、酒类零售;出售相关促销产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
经营中西餐饮、制作各式餐厅食品和冷热饮料、酒类零售;预包装食品,图书、报刊、电子出版物的批****兼零售,预付卡销售,出售相关促销产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
8 | 2016-04-27 | 经营范围变更 |
快餐店(不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品)(餐饮服务许可证有效期限至2015年10月04日);酒类零售(酒类商品零售许可证有效期限至2017年7月27日);出售相关促销产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。***
|
经营中西餐饮、制作各式餐厅食品和冷热饮料、酒类零售;出售相关促销产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
9 | 2016-04-27 | 负责人变更 |
俞铮青 [退出]
|
陆崇 [新增]
|
10 | 2016-04-27 | 财务负责人 |
无
|
马娜
|