序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 魏绍华 | 70% | 35.0万人民币 |
2 | 任建民 | 30% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
魏绍华
|
|
2 |
任建民
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-22 | 经营期限 |
2011年8月23日 至 2021年8月22日
|
2011年8月23日 至 长期
|
2 | 2016-03-15 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
辛晓日 备案手机:*****
|
3 | 2016-03-15 | 财务负责人 |
|
王红书
|