序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李彦忠 | 80% | 800万人民币 |
2 | 张志勇 | 20% | 200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张志勇
|
|
2 |
马后来
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李彦忠 [退出]
|
张志勇 [新增]
|
2 | 2022-06-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘凤亭 [退出]
|
马后来 [新增]
|
3 | 2022-06-30 | 法定代表人变更 |
李彦忠
|
张志勇
|
4 | 2021-01-18 | 经营期限 |
2011年1月12日 至 2021年1月11日
|
2011年1月12日 至 长期
|
5 | 2021-01-18 | 章程备案 |
无
|
2020-12-20重新制定
|
6 | 2017-04-14 | 财务负责人 |
李淑芬
|
李淑芬
|
7 | 2017-04-14 | 经营范围变更 |
房地产开****。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
房地产开****,室内装饰、装修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2014-10-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
席红义 [退出]
|
李彦忠 [新增]
|
9 | 2014-10-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李彦忠
|
李彦忠
|
10 | 2014-10-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘凤亭
|
刘凤亭
|