序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 许金明 | 58.00759% | 305.7万人民币 |
2 | 龚桂芝 | 14.42125% | 76万人民币 |
3 | 孙宝泽 | 5.59772% | 29.5万人民币 |
4 | 许登科 | 5.59772% | 29.5万人民币 |
5 | 百尺竿乡政府 | 4.99051% | 26.3万人民币 |
6 | 石振华 | 2.8463% | 15万人民币 |
7 | 刘凤刚 | 2.8463% | 15万人民币 |
8 | 任学义 | 2.8463% | 15万人民币 |
9 | 赵正宗 | 2.8463% | 15万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许金明
|
|
2 |
龚桂芝
|
|
3 |
孙保泽
|
|
4 |
何扬
|
|
5 |
樊庆元
|
|
6 |
石振华
|
|
7 |
王德玉
|
|
8 |
许登科
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-12 | 经营期限 |
1998年9月28日 至 2018年9月28日
|
1998年9月28日 至 2068年9月28日
|
2 | 2018-09-12 | 联络员备案 |
备案手机:
|
许金明 ***9415 备案手机:***
|
3 | 2018-09-12 | 章程修正案备案 |
无
|
|
4 | 2018-09-12 | 财务负责人 |
|
许金明 ***9415
|