序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马建民 | 70% | 70.0万人民币 |
2 | 季俊花 | 30% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马建民
|
|
2 |
季俊花
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-06 | 经营期限 |
2013年10月30日 至 2021年10月30日
|
2013年10月30日 至 2022年10月30日
|
2 | 2020-09-17 | 经营期限 |
2013年10月30日 至 2020年10月30日
|
2013年10月30日 至 2021年10月30日
|
3 | 2019-10-11 | 经营期限 |
2013年10月30日 至 2019年10月30日
|
2013年10月30日 至 2020年10月30日
|
4 | 2018-09-30 | 经营期限 |
2013年10月30日 至 2018年10月30日
|
2013年10月30日 至 2019年10月30日
|
5 | 2018-01-05 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
马建民;马爱民; [退出]
|
马建民;季俊花; [新增]
|
6 | 2018-01-05 | 财务负责人 |
|
|
7 | 2018-01-05 | 法定代表人变更 |
马建民
|
马建民
|
8 | 2018-01-05 | 投资人(股权)变更 |
马建民 出资 70万人民币;马爱民 出资 30万人民币; [退出]
|
马建民 出资 70万人民币;季俊花 出资 30万人民币; [新增]
|
9 | 2017-11-06 | 经营期限(营业期限)变更 |
2013年10月30日 至 2017年10月30日
|
2013年10月30日 至 2018年10月30日
|