序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨清 | 80% | 120.0万人民币 |
2 | 臧振洲 | 20% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨清
|
|
2 |
臧振洲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-17 | 章程备案 |
无
|
2022-05-17经营期限
|
2 | 2022-05-17 | 经营期限 |
2014年8月21日 至 2022年8月21日
|
2014年8月21日 至 2023年8月21日
|
3 | 2022-04-20 | 经营期限 |
2014年8月21日 至 2020年8月21日
|
2014年8月21日 至 2022年8月21日
|
4 | 2019-08-20 | 经营期限 |
2014年8月21日 至 2019年8月21日
|
2014年8月21日 至 2020年8月21日
|
5 | 2018-08-29 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
杨清;臧振洲;
|
杨清;臧振洲;
|
6 | 2018-08-29 | 经营期限 |
2014年8月21日 至 2018年8月21日
|
2014年8月21日 至 2019年8月21日
|
7 | 2018-08-29 | 投资人(股权)变更 |
杨清 出资 0万人民币;臧振洲 出资 0万人民币;
|
杨清 出资 120万人民币;臧振洲 出资 30万人民币;
|
8 | 2016-05-17 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
臧新华; [退出]臧振洲;
|
杨清; [新增]臧振洲;
|
9 | 2016-05-17 | 法定代表人变更 |
臧新华
|
杨清
|
10 | 2014-10-20 | 注册资本(金)变更 |
80万人民币
|
150.0000万人民币( + 87.5% )
|