序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-26 | 负责人变更 |
师灵芝 [退出]
|
刘洋 [新增]
|
2 | 2021-03-26 | 联络员备案 |
师灵芝 *** 备案手机:***
|
刘洋 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-04-17 | 负责人变更 |
廖辉 [退出]
|
师灵芝 [新增]
|
4 | 2019-01-18 | 负责人变更 |
荣新 [退出]
|
廖辉 [新增]
|
5 | 2018-09-11 | 财务负责人 |
杜强 ***
|
陈欢欢 ***
|
6 | 2018-09-11 | 经营范围变更 |
为总公司承揽经营范围内的业务[总公司经营范围:物业管理;房屋出租;销售建筑材料、装饰材料、金属材料、化工产品(不含危险化学品,不含一类易制毒化学品)、日用品、五金交电、建材、花卉、文具用品、电梯、新鲜蔬菜、新鲜水果、食用农产品、鲜蛋、厨房用具、机械设备、家居装饰;机动车公共停车场服务;洗车服务;清洁服务;会议及展览服务;汽车租赁(不含九座以上客车);建筑装饰装修工程设计与施工]。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
为总公司承揽经营范围内的业务[总公司经营范围:物业管理;房屋出租;销售建筑材料、装饰材料、日用品、五金交电、建材、花卉、文具用品、电梯、新鲜蔬菜、新鲜水果、鲜蛋、厨房用具、机械设备、家居装饰;机动车公共停车场服务;洗车服务;清洁服务;会议及展览服务;汽车租赁(不含九座以上客车);建筑装饰装修工程设计与施工]。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2018-09-11 | 负责人变更 |
孙自宝 [退出]
|
荣新 [新增]
|