序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 长安国际信托股份有限公司 | 99% | 1980.99万人民币 |
2 | 保定隆瑞房地产开****有限公司 | 1% | 20.01万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周涛
|
|
2 |
胡少文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冉小娇 [退出]
|
胡少文 [新增]
|
2 | 2021-12-13 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
其他有限责任公司
|
3 | 2021-12-13 | 投资人(股权)变更 |
保定隆瑞房地产开****有限公司 出资 2001万人民币;
|
保定隆瑞房地产开****有限公司 出资 20.01( - 99% )万人民币;长安国际信托股份有限公司 出资 1980.99万人民币; [新增]
|
4 | 2021-12-13 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
保定隆瑞房地产开****有限公司;
|
保定隆瑞房地产开****有限公司;长安国际信托股份有限公司; [新增]
|
5 | 2021-12-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李光辉 [退出]
|
周涛 [新增]
|
6 | 2021-12-03 | 法定代表人变更 |
李光辉
|
周涛
|
7 | 2021-11-09 | 地址变更 |
河北省保定市莲池区未来石1号楼2510房间
|
保定市莲池区七一东路1588号东湖金融中心1号楼2504房间
|
8 | 2021-07-14 | 法定代表人变更 |
高磊
|
李光辉
|
9 | 2021-07-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李萌 [退出]
|
冉小娇 [新增]
|
10 | 2021-07-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高磊 [退出]
|
李光辉 [新增]
|