序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙永军 | 68% | 3468.0万人民币 |
2 | 陈芳 | 32% | 1632.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙永军
|
|
2 |
陈芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-12 | 经营范围变更 |
新材料技术推广服务。商品混凝土制造;轻质建筑材料制造;建材批****(危险化学品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
新材料技术推广服务;水泥制品(含商品混凝土)制造;轻质建筑材料制造;预拌砂浆、干混砂浆、砼结构构件制造;道路货物运输(不含危险货物);建材(危险化学品除外)批****零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
2 | 2022-01-12 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-01-07章程修正第三条
|
3 | 2021-12-07 | 联络员备案 |
李军 *** 备案手机:***
|
孙永军 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-12-07 | 法定代表人变更 |
李军
|
孙永军
|
5 | 2021-12-07 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-12-06章程修正 第四章 第五条 第六章 第十八条
|
6 | 2021-12-07 | 投资人(股权)变更 |
李亮 出资 100万人民币; [退出]李军 出资 5000万人民币; [退出]
|
陈芳 出资 1632万人民币; [新增]孙永军 出资 3468万人民币; [新增]
|
7 | 2021-12-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李亮 [退出]
|
陈芳 [新增]
|
8 | 2021-12-07 | 财务负责人 |
李军 ***
|
孙永军 ***
|
9 | 2021-12-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李军 [退出]
|
孙永军 [新增]
|