序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高碑店市隆煜企业管理中心(有限合伙) | 84.34% | 80123.0万人民币 |
2 | 北京翰景投资管理有限公司 | 15.66% | 14877.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张亚学
|
|
2 |
孙东建
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
光为绿色新能源股份有限公司上海分公司
|
魏娜 | 2012-05-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-08 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
北京翰景投资管理有限公司;高碑店市光和投资中心(有限合伙);
|
北京翰景投资管理有限公司;高碑店市隆煜企业管理中心(有限合伙); [名称变更]
|
2 | 2022-08-08 | 投资人(股权)变更 |
北京翰景投资管理有限公司 出资 14877万人民币;高碑店市光和投资中心(有限合伙) 出资 80123万人民币;
|
北京翰景投资管理有限公司 出资 14877万人民币;高碑店市隆煜企业管理中心(有限合伙) 出资 80123万人民币; [名称变更]
|
3 | 2022-08-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张亚学 [退出]
|
杨景文 [新增]
|
4 | 2022-08-08 | 法定代表人变更 |
张亚学
|
杨景文
|
5 | 2022-08-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙东建 [退出]
|
李贺 [新增]
|
6 | 2021-12-01 | 法定代表人变更 |
卢相光
|
张亚学
|
7 | 2021-12-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
卢相光 [退出]朱珊 [退出]王学锋 [退出]
|
张亚学 [新增]
|
8 | 2021-12-01 | 联络员备案 |
桑红爽 *** 备案手机:***
|
李新影 *** 备案手机:***
|
9 | 2021-12-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李贺 [退出]孙东建刘力策 [退出]
|
孙东建
|
10 | 2021-12-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
卢相光 [退出]
|
张亚学 [新增]
|
邱县秘制熏肉熟食店
2024-03-18
|
临城县富鑫建筑工程有限公司
2024-03-19
|
邢台翔博建筑装饰有限公司
2024-03-13
|
唐山领先建筑劳务分包有限公司
2024-03-13
|
保定润初医药连锁有限公司第五十一分公司
2024-03-18
|
保定市菩满生物科技有限公司
2024-03-13
|
涉县风调雨顺餐饮服务店
2024-02-20
|
桥西区骏驰洗车服务中心
2024-03-13
|
昌黎县下饭乱炖餐馆
2024-03-12
|
大商之道玖零信息科技(三河)有限公司
2024-03-17
|
迁安市沐玮保健服务部
2024-03-12
|
南和区猫卫士宠物用品店
2024-03-13
|
涞水县万腾工艺品店
2024-03-11
|
馆陶县永明医疗保健店
2024-03-20
|
平泉市七沟镇豪翔家庭农场
2024-03-13
|
新华区球墩餐饮店
2024-03-14
|
武邑县服噗商贸部
2024-03-12
|
涞水县峰野民宿店
2024-03-13
|
石家庄醉眠商贸有限公司
2024-03-20
|
宏丰医疗器械(河北)有限公司
2024-03-17
|