序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄浩 | 90% | 180.0万人民币 |
2 | 侯楠 | 10% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄浩
|
|
2 |
侯楠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-23 | 地址变更 |
河北省保定市高阳县锦华街道育才街金鑫小学南行20米路西
|
河北省保定市高阳县锦华街道赵通村东大街8号
|
2 | 2022-03-18 | 地址变更 |
北京市丰台区永外东铁营顺五条10号4幢一层11室
|
河北省保定市高阳县锦华街道育才街金鑫小学南行20米路西
|
3 | 2020-06-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
龚意钢 执行董事; [退出]龚意钢 经理; [退出]徐超 监事 [退出]
|
黄浩 执行董事; [新增]黄浩 经理; [新增]侯楠 监事 [新增]
|
4 | 2020-06-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
龚意钢*, [退出]徐超 [退出]
|
侯楠, [新增]黄浩* [新增]
|
5 | 2020-06-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
龚意钢* 执行董事 [退出]龚意钢* 经理 [退出]徐超 监事 [退出]
|
黄浩* 执行董事 [新增]黄浩* 经理 [新增]侯楠 监事 [新增]
|
6 | 2020-06-24 | 投资人 |
龚意钢 自然人股东 [退出]
|
黄浩 自然人股东 [新增]侯楠 自然人股东 [新增]
|
7 | 2020-06-24 | 法定代表人 |
龚意钢
|
黄浩
|
8 | 2019-10-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
马丁 执行董事; [退出]马丁 经理; [退出]徐超 监事
|
龚意钢 执行董事; [新增]龚意钢 经理; [新增]徐超 监事
|
9 | 2019-10-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
马丁*, [退出]徐超
|
龚意钢*, [新增]徐超
|
10 | 2019-10-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
马丁* 执行董事 [退出]马丁* 经理 [退出]徐超 监事
|
龚意钢* 执行董事 [新增]龚意钢* 经理 [新增]徐超 监事
|