序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-23 | 负责人变更 |
张颖 [退出]
|
吴月娇 [新增]
|
2 | 2021-11-19 | 经营范围变更 |
房地产开****与经营。(凭资质证书经营)
|
房地产开****经营;品牌管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2021-08-04 | 负责人变更 |
李海潮 [退出]
|
张颖 [新增]
|
4 | 2019-09-12 | 联络员备案 |
石英杰 *** 备案手机:***
|
刘秀云 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-09-12 | 财务负责人 |
于淑曼 ***
|
王雪 ***
|
6 | 2017-03-28 | 财务负责人 |
贾涛
|
于淑曼
|
7 | 2017-02-21 | 名称变更 |
保定隆远房地产开****有限公司高碑店分公司
|
隆基泰和置业有限公司高碑店分公司
|
8 | 2016-05-05 | 财务负责人 |
|
贾涛
|
9 | 2016-05-05 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
石英杰 备案手机:*****
|