序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-03 | 名称变更 |
中国农业银行股份有限公司阜平中兴分理处
|
中国农业银行股份有限公司阜平中兴支行
|
2 | 2020-11-12 | 负责人变更 |
郄青梅 [退出]
|
金耀芳 [新增]
|
3 | 2018-05-03 | 负责人变更 |
金耀芳 [退出]
|
郄青梅 [新增]
|
4 | 2017-01-20 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
杨杰 备案手机:*****
|
5 | 2017-01-20 | 负责人变更 |
张梅 [退出]
|
金耀芳 [新增]
|
6 | 2017-01-20 | 财务负责人 |
|
白卫红
|
7 | 2014-10-20 | 经营范围变更 |
吸收公众存款;****放短期、中期、长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事银行卡业务;代理收付款项;代理资金清算;各类汇兑业务;资信调查、咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业务;代理开****式基金业务;电话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生产品交易业务;保险兼业代理业务。经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。(法律、行政法规或国务院决定规定须报经批准的项目,未获批准前不准经营)。
|
吸收公众存款;****放短期、中期、长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事银行卡业务;代理收付款项;代理资金清算;各类汇兑业务;资信调查、咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业务;代理开****式基金业务;电话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生产品交易业务;保险兼业代理业务。经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。(法律、行政法规或国务院决定规定须报经批准的项目,未获批准前不准经营)。
|
8 | 2014-10-20 | 负责人变更 |
马建章 [退出]
|
张梅 [新增]
|