序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 许立国 | 95% | 2850.0万人民币 |
2 | 刘育鹏 | 5% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘育鹏
|
|
2 |
许立国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-03 | 财务负责人 |
王云 ***
|
张微 ***
|
2 | 2021-07-03 | 联络员备案 |
周雪冰 *** 备案手机:***
|
刘育鹏 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-11-27 | 经营范围变更 |
房地产开****与经营;自有商业房屋租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
房地产开****与经营;自有商业房屋租赁服务;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2019-04-18 | 投资人(股权)变更 |
曹辰洋 出资 150万人民币; [退出]许立国 出资 2850万人民币;
|
许立国 出资 2850万人民币;刘育鹏 出资 150万人民币; [新增]
|
5 | 2019-04-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹辰洋 [退出]
|
许立国 [新增]
|
6 | 2019-03-06 | 法定代表人变更 |
许立国
|
刘育鹏
|
7 | 2019-03-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
许立国 [退出]
|
刘育鹏 [新增]
|
8 | 2018-12-20 | 投资人(股权)变更 |
曹辰洋 出资 150万人民币;许立国 出资 1320万人民币;刘涛 出资 1530万人民币; [退出]
|
曹辰洋 出资 150万人民币;许立国 出资 2850( + 115.90909% )万人民币;
|
9 | 2018-05-31 | 投资人(股权)变更 |
曹辰洋 出资 150万人民币;许立国 出资 2850万人民币;
|
曹辰洋 出资 150万人民币;许立国 出资 1320( - 53.68421% )万人民币;刘涛 出资 1530万人民币; [新增]
|
10 | 2017-02-24 | 财务负责人 |
|
王云
|