序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 保定轩宇俊鹏汽车销售服务有限公司 | 65% | 650.0万人民币 |
2 | 保定轩宇鸿鹭汽车销售服务有限公司 | 35% | 350.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
魏连彪
|
|
2 |
梁伯平
|
|
3 |
马金亮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-25 | 经营范围变更 |
进口、国产别克品牌汽车销售;二类机动车维修(小型车辆维修)(道路运输经营许可证有效期至2018年2月21日);汽车零部件、摩托车零部件、五金、交电批****零售;汽车装饰品销售;二手车经销;汽车租赁服务;贸易咨询服务;汽车展示;代办机动车上牌照、转籍、过户、年检(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
进口、国产别克品牌汽车销售;二类机动车维修(小型车辆维修);汽车零部件、摩托车零部件、五金、交电批****零售;汽车装饰品销售;二手车经销;汽车租赁服务;贸易咨询服务;汽车展示;代办机动车上牌照、转籍、过户、年检(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2021-06-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贾会君 [退出]
|
马金亮 [新增]
|
3 | 2020-07-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吕立国 [退出]
|
魏连彪 [新增]
|
4 | 2020-07-20 | 法定代表人变更 |
吕立国
|
魏连彪
|
5 | 2019-10-17 | 章程备案 |
无
|
|
6 | 2019-10-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
吕立国
|
7 | 2019-10-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁伯平
|
梁伯平
|
8 | 2019-10-17 | 法定代表人变更 |
梁伯平
|
吕立国
|
9 | 2016-10-19 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
冯金刚 备案手机:*****
|
10 | 2016-10-19 | 财务负责人 |
|
冯金刚
|