序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 巨力集团有限公司 | 50% | 10000.0万人民币 |
2 | 姚远 | 11% | 2200.0万人民币 |
3 | 杨林枫 | 11% | 2200.0万人民币 |
4 | 杨将 | 11% | 2200.0万人民币 |
5 | 杨建忠 | 11% | 2200.0万人民币 |
6 | 杨海润 | 5% | 1000.0万人民币 |
7 | 肖姗峡 | 0.5% | 100.0万人民币 |
8 | 肖岸凇 | 0.5% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨将
|
|
2 |
杨帅
|
|
3 |
佟一冲
|
|
4 |
姚慧
|
|
5 |
王志勇
|
|
6 |
姚远
|
|
7 |
贾宏先
|
|
8 |
马学培
|
|
9 |
肖岸凇
|
|
10 |
邢艳河
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨帅杨将贾宏先姚远佟一冲
|
贾宏先姚远杨将佟一冲杨帅王志勇 [新增]姚慧 [新增]
|
2 | 2022-03-08 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-02-26第九章第二十六条
|
3 | 2022-03-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姚慧 [退出]邢艳河肖岸凇
|
肖岸凇邢艳河马学培 [新增]
|
4 | 2021-10-28 | 投资人(股权)变更 |
巨力集团有限公司 出资 10000万人民币;杨将 出资 2200万人民币;杨建国 出资 2200万人民币; [退出]肖岸凇 出资 100万人民币;姚远 出资 2200万人民币;杨海润 出资 1000万人民币;杨林枫 出资 2200万人民币;肖姗峡 出资 100万人民币;
|
巨力集团有限公司 出资 10000万人民币;杨将 出资 2200万人民币;肖岸凇 出资 100万人民币;姚远 出资 2200万人民币;杨海润 出资 1000万人民币;杨林枫 出资 2200万人民币;肖姗峡 出资 100万人民币;杨建忠 出资 2200.000000万人民币; [新增]
|
5 | 2021-10-28 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-10-19章程修正第一条第十条第十四条
|
6 | 2020-11-30 | 投资人(股权)变更 |
巨力集团有限公司 出资 10000万人民币;杨将 出资 2200万人民币;杨建忠 出资 2200万人民币; [退出]肖岸凇 出资 100万人民币;姚远 出资 2200万人民币;杨海润 出资 1000万人民币;杨林枫 出资 2200万人民币;肖姗峡 出资 100万人民币;
|
巨力集团有限公司 出资 10000万人民币;杨将 出资 2200万人民币;杨建国 出资 2200万人民币; [新增]肖岸凇 出资 100万人民币;姚远 出资 2200万人民币;杨海润 出资 1000万人民币;杨林枫 出资 2200万人民币;肖姗峡 出资 100万人民币;
|
7 | 2020-11-30 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-10-27章程修正:第一条;第十条;第十四条
|
8 | 2020-07-29 | 投资人(股权)变更 |
巨力集团有限公司 出资 10000万人民币;杨将 出资 2200万人民币;杨帅 出资 2200万人民币; [退出]肖岸凇 出资 100万人民币;姚远 出资 2200万人民币;杨海润 出资 1000万人民币;杨林枫 出资 2200万人民币;肖姗峡 出资 100万人民币;
|
巨力集团有限公司 出资 10000万人民币;杨将 出资 2200万人民币;杨建忠 出资 2200万人民币; [新增]肖岸凇 出资 100万人民币;姚远 出资 2200万人民币;杨海润 出资 1000万人民币;杨林枫 出资 2200万人民币;肖姗峡 出资 100万人民币;
|
9 | 2020-07-29 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-07-14章程修正:第一条;第十条;第十四条;第四十四条
|
10 | 2018-09-07 | 名称变更 |
巨力置业有限公司
|
巨力置业集团有限公司
|