序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杜庆忠 | 40% | 20.0万人民币 |
2 | 王保山 | 20% | 10.0万人民币 |
3 | 蒋青盘 | 20% | 10.0万人民币 |
4 | 徐喜梦 | 20% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋青盘
|
|
2 |
徐喜梦
|
|
3 |
王保山
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-18 | 经营期限(营业期限)变更 |
2004年7月15日 至 2014年7月15日
|
2004年7月15日 至 长期
|
2 | 2011-06-16 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***2001,王保山,10.0,***1001,杜庆忠,20.0,***,徐喜梦,10.0,***,蒋青盘,10.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,徐喜梦,10.0( - 99.50025% ),***,蒋青盘,10.0,***2001,王保山,10.0,***1001,杜庆忠,20.0
|
3 | 2011-06-16 | 法定代表人变更 |
杜庆忠
|
蒋青盘
|