序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵金珠 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵金珠
|
|
2 |
杨倩
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-18 | 财务负责人 |
蔡天凯 ***
|
赵金珠 ***
|
2 | 2020-06-18 | 法定代表人变更 |
蔡天凯
|
赵金珠
|
3 | 2020-06-18 | 章程备案 |
无
|
2020-06-13股东、法定代表人
|
4 | 2020-06-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱建超 [退出]
|
杨倩 [新增]
|
5 | 2020-06-18 | 投资人(股权)变更 |
蔡天凯 出资 50万人民币; [退出]
|
赵金珠 出资 50.000000万人民币; [新增]
|
6 | 2020-06-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡天凯 [退出]
|
赵金珠 [新增]
|
7 | 2020-06-18 | 联络员备案 |
蔡天凯 *** 备案手机:***
|
赵金珠 *** 备案手机:***
|
8 | 2020-04-09 | 章程备案 |
无
|
2020-04-02法定代表人、股东
|
9 | 2020-04-09 | 投资人(股权)变更 |
王涛 出资 50万人民币; [退出]
|
蔡天凯 出资 50万人民币; [新增]
|
10 | 2020-04-09 | 法定代表人变更 |
王涛
|
蔡天凯
|