序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-04 | 负责人变更 |
陈赛 [退出]
|
马环尧 [新增]
|
2 | 2021-06-23 | 联络员备案 |
刘力伶 *** 备案手机:***
|
周纯 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-06-23 | 负责人变更 |
吕雷波 [退出]
|
陈赛 [新增]
|
4 | 2020-05-18 | 负责人变更 |
刘美荣 [退出]
|
吕雷波 [新增]
|
5 | 2017-03-06 | 经营场所变更 |
安国市金融街99号
|
安国市药都北大街108号
|
6 | 2015-12-21 | 经营范围变更 |
承保人民币和外币的各种人身保险业务,包括各类人寿保险、健康保险(不包括“团体长期健康保险”)、意外伤害保险等保险业务;办理各种法定人身保险业务;代理国内外保险机构检验、理赔、及其委托的其他相关事宜;经中国保监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
承保人民币和外币的各种人身保险业务,包括各类人寿保险、健康保险(不包括“团体长期健康保险”)、意外伤害保险等保险业务;办理各种法定人身保险业务;代理国内外保险机构检验、理赔、及其委托的其他相关事宜;证券投资基金销售业务;经中国保监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2015-12-21 | 财务负责人 |
|
秦娜
|
8 | 2015-12-21 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
刘力伶 备案手机:*****
|
9 | 2014-12-05 | 经营范围变更 |
对营销员开展培训及日常管理;收取营销员代收的保险费、投保单等单证;分****保险公司签****的保险单、保险收据等相关单证;接受客户的咨询和投诉。(法律、行政法规或者国务院决定规定须经批准的项目,未获得批准前不得开展经营活动)
|
承保人民币和外币的各种人身保险业务,包括各类人寿保险、健康保险(不包括“团体长期健康保险”)、意外伤害保险等保险业务;办理各种法定人身保险业务;代理国内外保险机构检验、理赔、及其委托的其他相关事宜;经中国保监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2014-12-05 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司分公司(上市)
|
其他股份有限公司分公司(非上市)
|