序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郝海玲 | 400.0万人民币 | |
2 | 河北秀兰房地产集团有限公司 | 10.2% | 51.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
康玉柱
|
|
2 |
郝海玲
|
|
3 |
康玉英
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
保定市秀兰房地产经纪有限公司第二十一分公司
|
刘贵春 | 2017-07-07 |
2 |
保定市秀兰房地产经纪有限公司易县分公司
|
刘贵春 | 2017-06-13 |
3 |
保定市秀兰房地产经纪有限公司第十九分公司
|
刘贵春 | 2017-03-28 |
4 |
保定市秀兰房地产经纪有限公司第二十分公司
|
刘贵春 | 2017-03-15 |
5 |
保定市秀兰房地产经纪有限公司嘉兴青年新城小区分公司
|
刘贵春 | 2016-09-26 |
6 |
保定市秀兰房地产经纪有限公司国宅分公司
|
刘贵春 | 2016-08-23 |
7 |
保定市秀兰房地产经纪有限公司丽景蓝湾分公司
|
刘贵春 | 2016-08-18 |
8 |
保定市秀兰房地产经纪有限公司万和城小区分公司
|
刘贵春 | 2016-07-21 |
9 |
保定市秀兰房地产经纪有限公司阳光水岸小区分公司
|
刘贵春 | 2016-07-19 |
10 |
保定市秀兰房地产经纪有限公司火车站分公司
|
刘贵春 | 2016-05-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-21 | 章程修正案备案 |
无
|
|
2 | 2016-12-21 | 注册资本(金)变更 |
100万人民币
|
|
3 | 2016-12-21 | 股东(****起人)认缴出资额 |
河北秀兰房地产集团有限公司 出资 51万人民币;郝海玲 出资 49万人民币;
|
|
4 | 2016-12-21 | 投资人(股权)变更 |
河北秀兰房地产集团有限公司;郝海玲;
|
|
5 | 2015-11-30 | 章程备案 |
无
|
|
6 | 2015-11-30 | 财务负责人 |
|
|
7 | 2015-11-30 | 联络员备案 |
|
|
8 | 2011-12-27 | 地址变更 |
保定市西大街53号
|
|
9 | 2011-08-30 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:***53,河北省秀兰房地产集团有限公司,25.5,自然人股东:***,郝海玲,24.5
|
|
10 | 2011-08-30 | 注册资本变更 |
50.0
|
|