序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 保定市国控集团有限责任公司 | 100% | 84000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯海仓
|
|
2 |
王勇山
|
|
3 |
张建平
|
|
4 |
田建新
|
|
5 |
陈子鹏
|
|
6 |
李威
|
|
7 |
赵爱民
|
|
8 |
明广宾
|
|
9 |
张文泽
|
|
10 |
高文志
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
保定市城兴市政建设投资有限公司工会委员会
|
2013-01-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-08 | 投资人(股权)变更 |
保定市国控集团有限责任公司 出资 82000万人民币;
|
保定市国控集团有限责任公司 出资 84000( + 2.43902% )万人民币;
|
2 | 2022-09-08 | 注册资本变更 |
82000万人民币
|
84000.000000万人民币( + 2.43902% )
|
3 | 2022-03-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贾春雨
|
冯海仓
|
4 | 2022-03-10 | 法定代表人变更 |
贾春雨
|
冯海仓
|
5 | 2022-03-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贾春雨 [退出]
|
冯海仓 [新增]
|
6 | 2022-03-10 | 联络员备案 |
赵百仙 *** 备案手机:***
|
李晓哲 *** 备案手机:***
|
7 | 2021-11-09 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
保定市财兴资产经营有限责任公司; [退出]
|
保定市国控集团有限责任公司; [新增]
|
8 | 2021-11-09 | 投资人(股权)变更 |
保定市财兴资产经营有限责任公司 出资 82000万人民币; [退出]
|
保定市国控集团有限责任公司 出资 82000万人民币; [新增]
|
9 | 2021-10-28 | 章程备案 |
无
|
2021-10-28新章程
|
10 | 2021-10-28 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|