序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵祖辉 | 60% | 120万人民币 |
2 | 崔海龙 | 40% | 80万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱进亮
|
|
2 |
崔海龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周虎 [退出]
|
朱进亮 [新增]
|
2 | 2021-11-04 | 法定代表人变更 |
周虎
|
朱进亮
|
3 | 2021-01-13 | 地址变更 |
保定市朝阳北大街1358号尚北岚庭C-407号
|
保定市满城区于家庄乡庞村村北
|
4 | 2021-01-13 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-01-12公司住所变更。
|
5 | 2020-04-29 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-04-29股权变更
|
6 | 2020-04-29 | 投资人(股权)变更 |
赵祖辉 出资 120万人民币; [退出]崔海龙 出资 80万人民币;
|
王辉 出资 120万人民币; [新增]崔海龙 出资 80万人民币;
|
7 | 2019-06-03 | 注册资本变更 |
50万人民币
|
200.000000万人民币( + 300% )
|
8 | 2019-06-03 | 其他事项备案 |
赵祖辉 出资 30万人民币;崔海龙 出资 20万人民币;
|
赵祖辉 出资 120万人民币;崔海龙 出资 80万人民币;
|
9 | 2018-06-19 | 法定代表人变更 |
赵祖辉
|
周虎
|
10 | 2018-06-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵祖辉 [退出]
|
周虎 [新增]
|