序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 尹宇 | 40% | 40.0万人民币 |
2 | 廖文明 | 35% | 35.0万人民币 |
3 | 苑魁 | 25% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
尹宇
|
|
2 |
廖文明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-18 | 投资人(股权)变更 |
苑魁 出资 25万人民币;尹宇 出资 40万人民币;周薇 出资 35万人民币; [退出]
|
苑魁 出资 25万人民币;尹宇 出资 40万人民币;廖文明 出资 35万人民币; [新增]
|
2 | 2018-04-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周薇 [退出]
|
廖文明 [新增]
|
3 | 2018-01-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李景新 [退出]
|
周薇 [新增]
|
4 | 2018-01-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘艳超 [退出]
|
尹宇 [新增]
|
5 | 2018-01-24 | 投资人(股权)变更 |
苑魁 出资 25万人民币;李景新 出资 35万人民币; [退出]刘艳超 出资 40万人民币; [退出]
|
苑魁 出资 25万人民币;尹宇 出资 40万人民币; [新增]周薇 出资 35万人民币; [新增]
|
6 | 2018-01-24 | 董事备案 |
刘艳超 [退出]
|
尹宇 [新增]
|
7 | 2018-01-24 | 经理备案 |
刘艳超 [退出]
|
尹宇 [新增]
|
8 | 2018-01-24 | 监事备案 |
李景新 [退出]
|
周薇 [新增]
|
9 | 2018-01-24 | 法定代表人变更 |
刘艳超
|
尹宇
|
10 | 2014-06-17 | 经营期限(营业期限)变更 |
2004-06-21~2014-06-17
|
2004-06-21~
|