序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘文 | 95% | 475.0万人民币 |
2 | 李民权 | 5% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘文
|
|
2 |
李民权
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-16 | 章程备案 |
无
|
2019-01-15经营范围变更,重新制定公司章程
|
2 | 2019-01-16 | 经营范围变更 |
建材、化工产品(危险品除外)、矿产品销售;洁净煤、无烟煤、生物质成型燃料批****、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
建材、化工产品(危险品除外)、矿产品、机电设备、混凝土、五金电料销售;洁净煤、无烟煤、生物质成型燃料批****、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2017-11-22 | 经营范围变更 |
建材、化工产品(危险品除外)、矿产品销售;煤炭批****经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
建材、化工产品(危险品除外)、矿产品销售;洁净煤、无烟煤、生物质成型燃料批****、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2017-11-22 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-11-21第二章第三条经营范围变更。
|
5 | 2017-11-22 | 财务负责人 |
|
赵春法
|
6 | 2017-11-22 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
刘文 备案手机:*****
|
7 | 2015-08-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王振英 [退出]
|
刘文 [新增]
|
8 | 2015-08-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘文 [退出]
|
李民权 [新增]
|
9 | 2015-08-14 | 董事备案 |
王振英 [退出]
|
刘文 [新增]
|
10 | 2015-08-14 | 监事备案 |
刘文 [退出]
|
李民权 [新增]
|