序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘振良 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘振良
|
|
2 |
刘顺正
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-30 | 法定代表人变更 |
李剑
|
刘振良
|
2 | 2020-12-30 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-12-28
|
3 | 2020-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘振良
|
刘振良
|
4 | 2020-12-30 | 经营范围变更 |
肉牛饲养。(法律、行政法规或者国务院决定规定需专项审批的,未获批准前不准经营)
|
牛的饲养。肉猪、肉鸡、肉羊、鸵鸟的饲养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2020-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李剑 [退出]
|
刘振良 [新增]
|
6 | 2018-03-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘振良 [退出]
|
李剑 [新增]
|
7 | 2016-08-08 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
刘振良 备案手机:*****
|
8 | 2016-08-08 | 财务负责人 |
|
王娜
|