序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-13 | 负责人变更 |
梁会昌 [退出]
|
刘毅 [新增]
|
2 | 2020-01-20 | 负责人变更 |
王威 [退出]
|
梁会昌 [新增]
|
3 | 2020-01-20 | 联络员备案 |
赵岩 *** 备案手机:***
|
晋若涵 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-06-22 | 负责人变更 |
李铁铸 [退出]
|
王威 [新增]
|
5 | 2016-04-21 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
赵岩 备案手机:*****
|
6 | 2016-04-21 | 财务负责人 |
|
吕静倩
|