序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中燃清洁能源(深圳)有限公司 | 51% | 1912.5万人民币 |
2 | 梁艳刚 | 20.09% | 753.375万人民币 |
3 | 王保香 | 12.25% | 459.375万人民币 |
4 | 李建国 | 11.76% | 441.0万人民币 |
5 | 康丽新 | 4.9% | 183.75万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马金龙
|
|
2 |
王保香
|
|
3 |
贺骏
|
|
4 |
史本训
|
|
5 |
李建国
|
|
6 |
郭娟
|
|
7 |
康丽新
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-19 | 地址变更 |
涿州市东仙坡镇下胡良村
|
河北省保定市涿州市东仙坡镇下胡良村107国道东
|
2 | 2016-08-09 | 经营范围变更 |
新能源技术开****及推广;燃气汽车加气站(压缩天然气、液化天然气)(燃气经营许可证有效期至2016年12月31日);燃气项目的投资管理;燃气设备的租赁;食品、饮料、日用品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
新能源技术开****及推广;燃气汽车加气站(压缩天然气、液化天然气);燃气项目的投资管理;燃气设备的租赁;食品、饮料、日用品、家用电器、五金产品销售;家用电器安装、维修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
3 | 2016-08-09 | 章程修正案备案 |
无
|
|
4 | 2016-08-09 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
江立翠 备案手机:*****
|
5 | 2016-08-09 | 财务负责人 |
|
徐京京
|
6 | 2015-06-29 | 经营期限(营业期限)变更 |
2012-09-04~2015-09-03
|
2012-09-04~2042-09-03
|
7 | 2015-06-29 | 法定代表人变更 |
王保香
|
马金龙
|
8 | 2015-01-14 | 经营范围变更 |
新能源技术开****及推广;燃气项目的投资管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
新能源技术开****及推广;燃气汽车加气站(压缩天然气、液化天然气)(燃气经营许可证有效期至2016年12月31日);燃气项目的投资管理;燃气设备的租赁;食品、饮料、日用品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2014-10-24 | 住所变更 |
安新县老河头镇北喇喇地村
|
涿州市东仙坡镇下胡良村
|
10 | 2014-10-24 | 经营范围变更 |
燃气项目筹建(不准从事经营活动)
|
新能源技术开****及推广;燃气项目的投资管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|