序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中燃燃气实业(深圳)有限公司 | 510万人民币 | |
2 | 李宝 | 490万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
史本训
|
|
2 |
李宝
|
|
3 |
李晓东
|
|
4 |
孙玉明
|
|
5 |
陈佑民
|
|
6 |
贾雁群
|
|
7 |
田西全
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贾雁群
|
贾雁群
|
2 | 2022-01-30 | 章程备案 |
无
|
2022-01-07法定代表人
|
3 | 2022-01-30 | 法定代表人变更 |
史本训
|
贾雁群
|
4 | 2022-01-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙玉明李宝李晓东史本训陈佑民
|
陈佑民李宝孙玉明史本训李晓东
|
5 | 2020-06-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马金龙 [退出]李晓东史本训王德凯 [退出]李宝
|
李晓东李宝史本训陈佑民 [新增]孙玉明 [新增]
|
6 | 2018-11-19 | 投资人(股权)变更 |
李宝 出资 490万人民币;中燃燃气实业(深圳)有限公司 出资 510万人民币;
|
李宝 出资 980( + 100% )万人民币;中燃燃气实业(深圳)有限公司 出资 1020( + 100% )万人民币;
|
7 | 2018-11-19 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-10-31注册资本
|
8 | 2018-11-19 | 注册资本变更 |
1000万人民币
|
2000.000000万人民币( + 100% )
|
9 | 2017-09-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李宝李宝
|
李宝史本训 [新增]王德凯 [新增]李晓东 [新增]马金龙 [新增]
|
10 | 2017-09-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李继生 [退出]
|
田西全 [新增]
|