序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 保定久和旅游****展有限公司 | 67% | 7611.2万人民币 |
2 | 河北三利文化旅游****展有限公司 | 33% | 3748.8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董文彪
|
|
2 |
肖欢
|
|
3 |
王伟兵
|
|
4 |
王红坡
|
|
5 |
张晓棠
|
|
6 |
焦海峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张新 [退出]
|
王伟兵 [新增]
|
2 | 2021-11-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
魏娜 [退出]张新 [退出]肖欢王红坡张晓棠
|
张晓棠肖欢董文彪 [新增]王红坡王伟兵 [新增]
|
3 | 2021-11-26 | 法定代表人变更 |
张新
|
王伟兵
|
4 | 2021-11-11 | 财务负责人 |
王兵 ***
|
张福敏 ***
|
5 | 2021-11-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王红坡张艳娇 [退出]魏娜张晓棠张新
|
王红坡魏娜张晓棠肖欢 [新增]张新
|
6 | 2021-07-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖洋 [退出]
|
张新 [新增]
|
7 | 2021-07-09 | 法定代表人变更 |
肖洋
|
张新
|
8 | 2021-07-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王红坡魏娜常泽峰 [退出]张艳娇张晓棠
|
张晓棠张新 [新增]魏娜张艳娇王红坡
|
9 | 2019-12-26 | 投资人(股权)变更 |
河北三利毛纺有限公司 出资 3748.8万人民币; [退出]河北久和旅游****展有限公司 出资 7611.2万人民币; [退出]
|
河北三利文化旅游****展有限公司 出资 3748.8万人民币; [新增]保定久和旅游****展有限公司 出资 7611.2万人民币; [新增]
|
10 | 2019-12-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
焦海峰
|
焦海峰
|