序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李鹏 | 92% | 460.0万人民币 |
2 | 刘满哲 | 8% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
牛万超
|
|
2 |
刘满哲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-22 | 经营期限 |
2009年11月18日 至 2029年11月17日
|
2009年11月18日 至 长期
|
2 | 2021-11-22 | 投资人(股权)变更 |
沈智勇 出资 40万人民币; [退出]吴雪松 出资 460万人民币; [退出]
|
刘满哲 出资 40万人民币; [新增]李鹏 出资 460万人民币; [新增]
|
3 | 2021-11-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
沈智勇 [退出]
|
刘满哲 [新增]
|
4 | 2020-05-20 | 经营范围变更 |
农作物种植、荒山绿化、林果栽培、生态旅游开****、果品采摘;羊饲养、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
农作物种植、荒山绿化、林果栽培、生态旅游开****、果品采摘;羊饲养、销售;园林绿化工程施工;园林景观工程设计、施工;园林绿化养护服务;苗木种植、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2020-05-20 | 投资人(股权)变更 |
沈智勇 出资 40万人民币;吴雪松 出资 10万人民币;
|
沈智勇 出资 40.000000万人民币;吴雪松 出资 460.000000( + 4500% )万人民币;
|
6 | 2020-05-20 | 经营期限 |
2009年11月18日 至 2019年11月17日
|
2009年11月18日 至 2029年11月17日
|
7 | 2016-07-15 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
牛万超 备案手机:*****
|
8 | 2016-07-15 | 财务负责人 |
牛万超
|
牛万超
|
9 | 2016-07-15 | 联络员备案 |
牛万超 备案手机:*****
|
牛万超 备案手机:*****
|
10 | 2015-05-28 | 住所变更 |
易 县西环路
|
易 县西环路
|