序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡桂军 | 49% | 147.0万人民币 |
2 | 王海龙 | 30% | 90.0万人民币 |
3 | 王秀芝 | 21% | 63.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王保存
|
|
2 |
王秀芝
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-02-27 | 经营期限 |
2010年3月17日 至 2020年3月16日
|
2010年3月17日 至 2030年3月16日
|
2 | 2019-12-17 | 财务负责人 |
邹玮 ***
|
王保存 ***
|
3 | 2019-12-17 | 法定代表人变更 |
胡桂军
|
王保存
|
4 | 2019-12-17 | 联络员备案 |
邹玮 *** 备案手机:***
|
王保存 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-12-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王海龙 [退出]
|
王秀芝 [新增]
|
6 | 2016-07-05 | 财务负责人 |
|
邹玮
|
7 | 2016-07-05 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
邹玮 备案手机:*****
|
8 | 2015-05-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
景洪义 [退出]
|
王海龙 [新增]
|
9 | 2015-05-08 | 经营范围变更 |
物业服务(未取得资质前不准开展经营活动)。
|
物业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2015-05-08 | 投资人(股权)变更 |
赵光军; [退出]景洪义; [退出]胡桂军;王秀芝;
|
胡桂军;王秀芝;王海龙; [新增]
|