序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王保利 | 100% | 1544.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高建新
|
|
2 |
贾耀辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-10 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-07-10营业期限变更
|
2 | 2018-07-10 | 经营期限 |
2007年7月20日 至 2018年7月19日
|
2007年7月20日 至 长期
|
3 | 2014-05-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高作旭 [退出]
|
高建新 [新增]
|
4 | 2014-05-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王文哲 [退出]肖青秋 [退出]齐东峰 [退出]哈玉梅 [退出]高建新
|
高建新
|
5 | 2014-05-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贾耀辉
|
贾耀辉
|
6 | 2014-05-15 | 投资人(股权)变更 |
保定国际俱乐部有限公司; [退出]
|
王保利; [新增]
|
7 | 2014-05-15 | 经理备案 |
高作旭 [退出]
|
高建新 [新增]
|
8 | 2014-05-15 | 企业类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2014-05-15 | 监事备案 |
贾耀辉
|
贾耀辉
|
10 | 2014-05-15 | 董事备案 |
王文哲 [退出]肖青秋 [退出]齐东峰 [退出]哈玉梅 [退出]高建新
|
高建新
|