序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王荣江 | 39.5% | 2291.0万人民币 |
2 | 牛永利 | 24% | 1392.0万人民币 |
3 | 李长明 | 7% | 406.0万人民币 |
4 | 卢恩仪 | 6% | 348.0万人民币 |
5 | 王淑杰 | 3% | 174.0万人民币 |
6 | 陈德山 | 3% | 174.0万人民币 |
7 | 刘连芝 | 2.5% | 145.0万人民币 |
8 | 么明一 | 2.5% | 145.0万人民币 |
9 | 刘洪 | 2% | 116.0万人民币 |
10 | 肖立军 | 2% | 116.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
毕秋生
|
|
2 |
王荣江
|
|
3 |
卢恩仪
|
|
4 |
李长明
|
|
5 |
么明一
|
|
6 |
肖立军
|
|
7 |
肖建生
|
|
8 |
王淑杰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-28 | 经营范围变更 |
生产销售高炉用料(排污证有效期至2017年4月30日);经销矿石、生铁、焦炭(高硫焦炭除外)、钢材(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
生产销售高炉用料(排污证有效期至2020年9月14日);经销矿石、生铁、焦炭(高硫焦炭除外)、钢材(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
2 | 2016-04-29 | 经营范围变更 |
生产销售高炉用料(排污证有效期至2016年3月31日);经销矿石、生铁、焦炭(高硫焦炭除外)、钢材(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
生产销售高炉用料(排污证有效期至2017年4月30日);经销矿石、生铁、焦炭(高硫焦炭除外)、钢材(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
3 | 2016-04-29 | 投资人(股权)变更 |
王荣江;李长明;卢恩仪;牛永利;卢凤利;陈德山;高西彬;刘连芝;肖建生;董慎锁;么明一;毕秋生;王淑杰;肖立军;刘洪;
|
王荣江;李长明;卢恩仪;牛永利;卢凤利;陈德山;高西彬;刘连芝;肖建生;董慎锁;么明一;毕秋生;王淑杰;肖立军;刘洪;
|
4 | 2016-04-29 | 股东(****起人)认缴出资额 |
么明一 出资 145万人民币;刘洪 出资 116万人民币;刘连芝 出资 145万人民币;卢凤利 出资 87万人民币;卢恩仪 出资 348万人民币;李长明 出资 0万人民币;毕秋生 出资 0万人民币;牛永利 出资 1392万人民币;王淑杰 出资 0万人民币;王荣江 出资 0万人民币;肖建生 出资 116万人民币;肖立军 出资 116万人民币;董慎锁 出资 116万人民币;陈德山 出资 174万人民币;高西彬 出资 58万人民币;
|
么明一 出资 145万人民币;刘洪 出资 116万人民币;刘连芝 出资 145万人民币;卢凤利 出资 87万人民币;卢恩仪 出资 348万人民币;李长明 出资 406万人民币;毕秋生 出资 116万人民币;牛永利 出资 1392万人民币;王淑杰 出资 174万人民币;王荣江 出资 2291万人民币;肖建生 出资 116万人民币;肖立军 出资 116万人民币;董慎锁 出资 116万人民币;陈德山 出资 174万人民币;高西彬 出资 58万人民币;
|
5 | 2015-04-10 | 经营范围变更 |
生产销售高炉用料(凭环保许可生产,有效期至2015年4月30日);经销矿石、生铁、焦炭(高硫焦炭除外)、钢材(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
生产销售高炉用料(排污证有效期至2016年3月31日);经销矿石、生铁、焦炭(高硫焦炭除外)、钢材(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2014-11-27 | 经营范围变更 |
生产销售高炉用料(凭环保许可生产,有效期至2014年11月30日);经销矿石、生铁、焦炭(高硫焦炭除外)、钢材(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
生产销售高炉用料(凭环保许可生产,有效期至2015年4月30日);经销矿石、生铁、焦炭(高硫焦炭除外)、钢材(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2014-08-29 | 投资人(股权)变更 |
高西彬;么彦鹏; [退出]么爱民; [退出]翟淑敏; [退出]董慎锁;刘洪;牛志文; [退出]肖建生;卢凤利;卢恩仪;么明一;刘春生; [退出]陈德山;张济仲; [退出]牛永利;肖立军;张立新; [退出]刘连芝;
|
王荣江; [新增]李长明; [新增]卢恩仪;牛永利;卢凤利;陈德山;高西彬;刘连芝;肖建生;董慎锁;么明一;毕秋生; [新增]王淑杰; [新增]肖立军;刘洪;
|
8 | 2014-08-29 | 经营范围变更 |
生产销售高炉用料;经销矿石、生铁、焦炭、钢材*
|
生产销售高炉用料(凭环保许可生产,有效期至2014年11月30日);经销矿石、生铁、焦炭(高硫焦炭除外)、钢材*
|
9 | 2014-08-29 | 法定代表人变更 |
么爱民
|
毕秋生
|