序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李伟 | 90% | 900.0万人民币 |
2 | 张雪飞 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李伟
|
|
2 |
张雪飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张雪飞 [退出]
|
张雪彬 [新增]
|
2 | 2022-09-02 | 章程备案 |
无
|
2022-08-26投资人(股权)变更
|
3 | 2022-09-02 | 投资人(股权)变更 |
李伟 出资 900万人民币;张雪飞 出资 100万人民币; [退出]
|
李伟 出资 900万人民币;张雪彬 出资 100万人民币; [新增]
|
4 | 2021-08-10 | 地址变更 |
河北省保定市定兴县达盛路西段路北
|
河北省保定市定兴县朗润园西门底商
|
5 | 2021-08-10 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-08-09住所
|
6 | 2021-03-23 | 章程备案 |
无
|
2021-03-08股东、经营范围、企业类型
|
7 | 2021-03-23 | 投资人(股权)变更 |
李伟 出资 1000万人民币;
|
李伟 出资 900.000000( - 10% )万人民币;张雪飞 出资 100.000000万人民币; [新增]
|
8 | 2021-03-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李伟
|
李伟
|
9 | 2021-03-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
雷磊 [退出]
|
张雪飞 [新增]
|
10 | 2021-03-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李伟李伟
|
李伟
|