序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 史奎永 | 53% | 530万人民币 |
2 | 孙文青 | 47% | 470万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙文青
|
|
2 |
史奎永
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-06 | 法定代表人变更 |
佟远征
|
孙文青
|
2 | 2022-04-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
佟远征 [退出]
|
孙文青 [新增]
|
3 | 2022-04-06 | 章程备案 |
无
|
2022-03-10法定代表人
|
4 | 2022-04-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
史奎永 [退出]
|
孙文青 [新增]
|
5 | 2022-04-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙文青 [退出]
|
史奎永 [新增]
|
6 | 2021-03-15 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-03-15法定代表人
|
7 | 2021-03-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
史奎永 [退出]
|
佟远征 [新增]
|
8 | 2021-03-15 | 法定代表人变更 |
史奎永
|
佟远征
|
9 | 2020-12-01 | 投资人(股权)变更 |
史奎永 出资 150万人民币;孙文青 出资 150万人民币;
|
史奎永 出资 530( + 253.33333% )万人民币;孙文青 出资 470( + 213.33333% )万人民币;
|
10 | 2020-12-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙文青 [退出]孙文青 [退出]
|
史奎永 [新增]
|