序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 田久兴 | 100% | 2200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
田久兴
|
|
2 |
张鹏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-27 | 投资人(股权)变更 |
田久兴 出资 1000万人民币;
|
田久兴 出资 2200.000000( + 120% )万人民币;
|
2 | 2020-04-27 | 注册资本变更 |
1000万人民币
|
2200.000000万人民币( + 120% )
|
3 | 2020-04-27 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
田久兴;
|
田久兴;
|
4 | 2017-05-09 | 经营期限(营业期限)变更 |
2009年7月28日 至 2029年7月27日
|
2009年7月28日 至 2049年7月27日
|
5 | 2017-05-09 | 投资人(股权)变更 |
田久兴 出资 308万人民币;
|
田久兴 出资 1000( + 224.67532% )万人民币;
|
6 | 2017-05-09 | 注册资本(金)变更 |
308万人民币
|
1000.0000万人民币( + 224.67532% )
|
7 | 2016-11-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姜建萍 [退出]
|
张鹏 [新增]
|
8 | 2016-11-14 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
张国信 备案手机:*****
|
9 | 2016-11-14 | 监事备案 |
姜建萍 [退出]
|
张鹏 [新增]
|
10 | 2016-11-14 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
田久兴;姜建萍; [退出]
|
田久兴;
|