序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 兴航博瑞(北京)科技有限公司 | 60% | 1800万人民币 |
2 | 于连凯 | 20% | 600万人民币 |
3 | 王静 | 15% | 450万人民币 |
4 | 史月华 | 5% | 150万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于连凯
|
|
2 |
蔡国辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-03 | 章程备案 |
无
|
2021-07-20股东
|
2 | 2021-08-03 | 投资人(股权)变更 |
于连凯 出资 600万人民币;张晓东 出资 450万人民币; [退出]史月华 出资 150万人民币;兴航博瑞(北京)科技有限公司 出资 1800万人民币;
|
于连凯 出资 600万人民币;王静 出资 450万人民币; [新增]史月华 出资 150万人民币;兴航博瑞(北京)科技有限公司 出资 1800万人民币;
|
3 | 2021-08-03 | 法定代表人变更 |
于连凯
|
于连凯
|
4 | 2021-08-03 | 财务负责人 |
田立娜 ***
|
于连凯 ***
|
5 | 2021-08-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于连凯于连凯
|
于连凯
|
6 | 2021-08-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于连凯
|
于连凯
|
7 | 2020-07-15 | 章程备案 |
无
|
2020-06-27股东、公司类型。
|
8 | 2020-07-15 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|
9 | 2020-07-15 | 投资人(股权)变更 |
蔡国辉 出资 2400万人民币; [退出]于连凯 出资 600万人民币;
|
于连凯 出资 600万人民币;张晓东 出资 450万人民币; [新增]史月华 出资 150万人民币; [新增]兴航博瑞(北京)科技有限公司 出资 1800.000000万人民币; [新增]
|