序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 闫贵余 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
闫贵余
|
|
2 |
闫朝霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
闫朝霞
|
闫朝霞
|
2 | 2021-04-09 | 经营期限 |
2010年12月8日 至 2020年12月8日
|
2010年12月8日 至 2040年12月7日
|
3 | 2017-12-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
闫贵余 [退出]
|
闫朝霞 [新增]
|
4 | 2017-12-14 | 注册资本(金)变更 |
30万人民币
|
100.000000万人民币( + 233.33333% )
|
5 | 2017-12-14 | 财务负责人 |
|
刘建洲
|
6 | 2017-12-14 | 投资人(股权)变更 |
闫雪倩 出资 30万人民币; [退出]
|
闫贵余 出资 100万人民币; [新增]
|
7 | 2017-12-14 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
闫贵余 备案手机:*****
|
8 | 2017-12-14 | 监事备案 |
闫贵余 [退出]
|
闫朝霞 [新增]
|
9 | 2017-12-14 | 法定代表人变更 |
闫雪倩
|
闫贵余
|
10 | 2014-09-17 | 投资人(股权)变更 |
闫朝辉; [退出]江二明; [退出]
|
闫雪倩; [新增]
|