序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李素芳 | 93.33333% | 280万人民币 |
2 | 王双进 | 6.66667% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王双进
|
|
2 |
李素芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-16 | 法定代表人变更 |
李素芳
|
王双进
|
2 | 2021-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李素芳 [退出]
|
王双进 [新增]
|
3 | 2021-06-16 | 联络员备案 |
郭娜 *** 备案手机:***
|
王伟然 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-06-16 | 财务负责人 |
郭娜 ***
|
王双进 ***
|
5 | 2021-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李乐 [退出]
|
李素芳 [新增]
|
6 | 2019-06-05 | 经营期限 |
2009年1月4日 至 2019年1月3日
|
2009年1月4日 至 2029年1月3日
|