序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 范建国 | 96% | 480.0万人民币 |
2 | 臧艳君 | 4% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
范亚洲
|
|
2 |
范建国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-13 | 投资人(股权)变更 |
范亚洲 出资 20万人民币; [退出]范建国 出资 480万人民币;
|
臧艳君 出资 20万人民币; [新增]范建国 出资 480万人民币;
|
2 | 2017-06-29 | 投资人(股权)变更 |
范亚洲 出资 20万人民币;范建国 出资 440万人民币;
|
范亚洲 出资 20万人民币;范建国 出资 480.000000( + 9.09091% )万人民币;
|
3 | 2017-06-29 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
鲁宝峰 备案手机:*****
|
4 | 2017-06-29 | 经营期限(营业期限)变更 |
2007年7月24日 至 2017年7月23日
|
2007年7月24日 至 2037年7月23日
|
5 | 2014-06-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范亚洲范建设 [退出]
|
范亚洲
|
6 | 2014-06-17 | 章程备案 |
无
|
2014-06-16范纪祥将其40万元的股份转让给范建国
|
7 | 2014-06-17 | 投资人(股权)变更 |
范亚洲;范纪祥; [退出]范建国;
|
范亚洲;范建国;
|
8 | 2014-06-17 | 董事备案 |
范亚洲范建设 [退出]
|
范亚洲
|