序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张献平 | 53.84616% | 70.0万人民币 |
2 | 郑淑肖 | 46.15385% | 60.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-09-07 | 经营期限(营业期限)变更 |
2006年9月19日 至 2016年9月18日
|
2006年9月19日 至 2036年9月18日
|
2 | 2016-09-07 | 章程备案 |
无
|
2016-09-06
|
3 | 2016-09-07 | 财务负责人 |
|
张胜辉
|
4 | 2016-09-07 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
张士博 备案手机:*****
|
5 | 2010-09-07 | 市场主体类型变更 |
1151
|
1130
|
6 | 2010-09-07 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,张献平,130.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,张献平,70.0,***,郑淑肖,60.0
|