序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 许建全 | 80% | 160万人民币 |
2 | 蔡晓华 | 20% | 40万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡晓华
|
|
2 |
蔡淑华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-08 | 经营范围变更 |
一书一批;其它印刷品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
其它印刷品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
2 | 2020-05-08 | 章程修正案备案 |
无
|
|
3 | 2019-04-29 | 财务负责人 |
|
蔡晓华 ***
|
4 | 2019-04-29 | 联络员备案 |
备案手机:
|
蔡晓华 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-04-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡晓华 [退出]
|
蔡淑华 [新增]
|
6 | 2019-04-29 | 法定代表人变更 |
许建全
|
蔡晓华
|
7 | 2019-04-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
许建全 [退出]
|
蔡晓华 [新增]
|
8 | 2014-12-26 | 经营范围变更 |
一书一批(出版物印刷许可企业有效期限至2014年11月15日);其它印刷品(印刷经营许可证有效期限至2017年01月07日)(法律、行政法规或国务院决定须报经审批的项目,未获得批准前不准经营)***
|
一书一批;其它印刷品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|